ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕнайти значение выражение125*2304+653*1000-851*106457100+1423*(6123-5941)-(11007-8018)*3382*905+618*905-749*709+251*7091027*378-72:36*905-628:4

Ответы:

(125 * 2304) + (653 * 1000) — (851 * 106) = 850 794457 100 + (1423 * (6123 — 5941)) — ((11 007 — 8018) * 3) = 707 119(382 * 905) + (618 * 905) — (749 * 709) + (251 * 70) = 391 5291027*378-72:36*905-628:4=386239

Ответы на похожие вопросы: