Вычслите удобным способом :1) (44*58):11 4) (63*88):21 7) (2*17*14):282) (69*60):30 5) (350*48):70 8) (21*18):143) (26*20):13 6) (47*200):50 9) (5*11*32):16

Ответы:

1)(44*58)/11=2322)(69*60)/30=1383)(26*20)/13=404)(63*88)/21=2645)(350*48)/70=2406)(47*200)/50=1887)(2*17*14)/28=178)(21*18)/28=13,59)(5*11*32)/16=110

Ответы на похожие вопросы: